Table of Contents
शुरूआती जीवन
- उर्जित पटेल का जन्म 28 अक्टूबर 1963 को मनोजुला और रविंद्र पटेल को नैरोबी में हुआ था। 20 वें शताब्दी में उनके दादा गुजरात के खेड़ा जिले के माहुधा गांव से केन्या गए थे। उनके माता-पिता रैक्सो उत्पाद लिमिटेड, नैरोबी में एक रासायनिक कारखाना चलाते हैं।
- उन्होंने गुजराती समुदाय में वीजा ओसवाल प्राइमरी स्कूल और बाद में नैरोबी में जमहुरी हाई स्कूल में पढ़ाई की। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्र में बैचलर ऑफ साइंस अर्जित किया, 1986 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के लिनाक्र कॉलेज से अर्थशास्त्र में मास्टर ऑफ दर्शनशास्र की डिग्री अर्जित की।
शिक्षा
- उन्होंने गुजराती समुदाय में वीजा ओसवाल प्राइमरी स्कूल और बाद में नैरोबी में जमहुरी हाई स्कूल में पढ़ाई की।
- उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्र में बैचलर ऑफ साइंस अर्जित किया, 1986 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के लिनाक्र कॉलेज से अर्थशास्त्र में मास्टर ऑफ दर्शनशास्त्र अर्जित की।
- बाद में उन्होंने 1990 में येल विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में डॉक्टर ऑफ दर्शनशास्त्र अर्जित की।
पेशेवर कैरियर
-
- पीएचडी प्राप्त करने के बाद, 1990 में पटेल अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) में शामिल हुए, 1995 तक आईएमएफ में संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, बहामा और म्यांमार पटल पर काम किया।
- इसके बाद वह आईएमएफ से भारतीय रिजर्व बैंक में प्रतिनियुक्ति पर गए, जहां उन्होंने ऋण बाजार, बैंकिंग क्षेत्र के सुधार, पेंशन निधि सुधारों, वास्तविक विनिमय दर के लक्ष्यीकरण के विकास में सलाहकार भूमिका निभाई।
- आरबीआई के साथ दो साल के प्रतिनियुक्ति के बाद, पटेल वित्त मंत्रालय, आर्थिक मामलों विभाग – भारत में 1 99 8 से 2001 तक एक सलाहकार बन गए।
पद
- 2000 और 2004 के बीच, पटेल ने केंद्रीय और राज्य सरकार दोनों स्तरों पर कई उच्च स्तरीय समितियों के साथ काम किया।
- भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग
- प्रत्यक्ष कर पर टास्क फोर्स
- बुनियादी ढांचे पर प्रधान मंत्री टास्क फोर्स
- दूरसंचार मामलों पर मंत्रियों का समूह
- अनुसंधान परियोजनाओं और बाजार अध्ययन पर सलाहकार समिति
- नागरिक उड्डयन सुधार समिति
- राज्य विघुत बोर्ड पर विशेषज्ञ समूह
- सिविल एंड डिफेंस सर्विसेज पेंशन सिस्टम पर उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह
तैनाती
- सलाहकार, बोस्टन परामर्श समूह
- अध्यक्ष (व्यापार विकास), रिलायंस इंडस्ट्रीज (1997-2006)
- कार्यकारी निदेशक, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी (1996-1997)
- सदस्य, एकीकृत ऊर्जा नीति समिति, भारत सरकार (2004-2006)
- गैर-कार्यकारी निदेशक, गुजरात राज्य पेट्रोलियम निगम
- गैर कार्यकारी निदेशक, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड
- उप-गर्वनर, भारतीय रिजर्व बैंक (11 जनवरी 2013 – 3 सितंबर 2016)
- गर्वनर, भारतीय रिजर्व बैंक (4 सितंबर 2016 – 10 दिसंबर 2018)
गर्वनर
- 11 जनवरी 2013 को, पटेल को आरबीआई के उपगर्वनर के रूप में तीन साल की अवधि के लिए नियुक्त किया गया था। उन्होंने महत्वपूर्ण मौद्रिक नीति विभाग का प्रभारी संभाला, जो सुबीर गोकर्ण के उत्तराधिकारी बने।
- 20 अगस्त 2016 को, उन्हें रघुराम राजन के उत्तराधिकारी भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर नियुक्त किया गया था।
कार्यकाल
- अपने कार्यकाल के दौरान, भारत सरकार ने 9 नवंबर 2016 से भ्रष्टाचार, काले धन, नकली मुद्रा और आतंकवाद को रोकने के इरादे से महात्मा गांधी श्रृंखला के 500 और 1000 बैंकनोटों का विमुद्रीकरण किया।
- 10 दिसंबर 2018 को 17:15 बजे भारतीय समय अनुसार, उर्जित पटेल ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर के पद से इस्तीफा दे दिया।
कारण
- पीएसबी के नियम
- शीघ्र सुधार कार्रवाई
- एनपीए और एमएसएमई मुद्दा
- आरबीआई अधिनियम की धारा 7
- अधिशेष
विवाद
- उर्जित पटेल ने कहा कि उन्होंने व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा दे दिया
- विपक्ष ने कहा कि आरबीआई में मोदी सरकार के हस्तक्षेप ने उन्हें इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया
- विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिनों में बाजार अस्थिर हो सकता है
- केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि उर्जित पटेल के उत्तराधिकारी का चयन कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय पैनल द्वारा किया जाएगा।
- एक बार पैनल नाम को अंतिम रूप देने के बाद, इसे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति को भेजा जाएगा।